VIÑEDOS GARFER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Solano, 14
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIÑEDOS GARFER SL
CIF B86065810
Capital Social 57006.0 Euros
Actividad Otros cultivos no perennes
Fecha de Constitución 02/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIÑEDOS GARFER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIÑEDOS GARFER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Piera Maria Del Carmen | Liquidador | 18/03/2015 | 18/03/2015 |
Fernandez Piera Maria Del Carmen | Administrador Unico | 02/01/2013 | 18/03/2015 |
Fernandez Piera Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 17/11/2010 | 02/01/2013 |
Garcia Velasco Juan Antonio | Administrador Solidario | 17/11/2010 | 02/01/2013 |
ACTOS BORME DE VIÑEDOS GARFER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 142, S 8, H M 508801, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 142, S 8, H M 508801, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 142, S 8, H M 508801, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 142, S 8, H M 508801, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 54.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 57.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.796,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 141, S 8, H M 508801, I/A 3 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 141, S 8, H M 508801, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 141, S 8, H M 508801, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 141, S 8, H M 508801, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 139, S 8, H M 508801, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28
Dirección:C/ SOLANO 14 4º B (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:02/11/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION AGRARIA, Y EN PARTICULAR LA EXPLOTACION COMERCIAL DE VIÑEDOS, UVAS Y VINOS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28249 , F 139, S 8, H M 508801, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28