VIÑAS Y CABRERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 93
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIÑAS Y CABRERA SL
CIF B65967945
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIÑAS Y CABRERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIÑAS Y CABRERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Mora Edgar | Administrador Unico | 04/11/2014 | 16/01/2024 |
Cabrera Mora Edgar | Liquidador | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Viñas Poncela Xavier | Administrador Unico | 28/02/2013 | 04/11/2014 |
ACTOS BORME DE VIÑAS Y CABRERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 109, S 8, H B 434258, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 109, S 8, H B 434258, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 109, S 8, H B 434258, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:MELANIA CABRERA MORA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 109, S 8, H B 434258, I/A 3 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 109, S 8, H B 434258, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 109, S 8, H B 434258, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 108, S 8, H B 434258, I/A 1 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Dirección:CL ROGER DE LLURIA Num.93 P.4 PTA.4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:21/01/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD,NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA.COMPRA,VENTA,SUSCRIPCION,TENENCIA,PERMUTA,GESTION Y ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOSO REPRESENTATIVOS DE FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43641 , F 108, S 8, H B 434258, I/A 1 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08