VIÑAS VENTA LA VEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA ALPERA, CM-3201 Km 98,60 - FINCA VENTA LA VEG
Código Postal 02640
Municipio Almansa
Provincia Albacete
Razón Social VIÑAS VENTA LA VEGA SL
CIF B97130975
Capital Social 765811.94 Euros
Actividad Cultivo de la vid
Nombres Anteriores
- VIÑAS VENTA LA VEGA SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIÑAS VENTA LA VEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIÑAS VENTA LA VEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manrique Garcia Juan | Apoderado Solidario | 07/11/2017 | 27/07/2018 |
Martinez Barrachina Maria Del Rosario | Apoderado | 27/07/2018 | |
Martinez Pelaez Luis Eduardo | Apoderado Solidario | 07/11/2017 | 27/07/2018 |
MG WINES GROUP SL | Administrador Unico | 07/11/2017 | 27/07/2018 |
Miñano San Valero Luis | Apoderado Solidario | 07/11/2017 | 27/07/2018 |
Martinez Vergara Pascual | Administrador Solidario | 07/07/2015 | 07/11/2017 |
Veiga Aguado Daniel Enrique | Administrador Solidario | 07/07/2015 | 07/11/2017 |
Martinez Vergara Pascual | Administrador Solidario | 27/02/2012 | 07/07/2015 |
Veiga Aguado Daniel Enrique | Administrador Solidario | 27/02/2012 | 07/07/2015 |
ACTOS BORME DE VIÑAS VENTA LA VEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992, L 756, F 68, S 8, H AB 26674, I/A 4 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992, L 756, F 68, S 8, H AB 26674, I/A 4 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-02
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992, L 756, F 68, S 8, H AB 26674, I/A 4 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992, L 756, F 68, S 8, H AB 26674, I/A 4 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-02
Capital Anterior: | 2.406.700,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.640.888,06 | Euros |
Capital Actual: | 765.811,94 | Euros |
Porcentaje: | 68,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992, L 756, F 68, S 8, H AB 26674, I/A 3 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-02
- CTRA ALPERA, CM-3201 Km 98,60 - FINCA VENTA LA VEG (ALMANSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992, L 756, F 67, S 8, H AB 26674, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Se ha designado a DON JUAN MANRIQUE GARCIA con DNI 10856623W como representante persona física de la mercantil "MG WINES GROUP SL" para las funciones del cargo de Administración Unico de la Sociedad "VIÑAS VENTA LA VEGA SL" para la que ha sido designada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6996, L 4299, F 49, S 8, H V 79592, I/A 11 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6996, L 4299, F 49, S 8, H V 79592, I/A 11 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6996, L 4299, F 49, S 8, H V 79592, I/A 11 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6996, L 4299, F 47, S 8, H V 79592, I/A 10 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-46