VINADE GROUP SL - EXTINGUIDA
Razón Social VINADE GROUP SL
CIF B67307082
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 19/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VINADE GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VINADE GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin-montalvo Fernandez Leticia | Administrador Concursal | 29/03/2023 | 29/03/2023 |
Vinade Sais Gemma | Administrador Unico | 21/07/2020 | 29/03/2023 |
Vinade Sais Gemma | Administrador Solidario | 21/11/2018 | 21/07/2020 |
Vinade Sais Jordi | Administrador Solidario | 21/11/2018 | 21/07/2020 |
ACTOS BORME DE VINADE GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 56, S 8, H B 526208, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 56, S 8, H B 526208, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
- JUZGADO MERCANTIL NUMERO 7 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1763/2020,RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 30/11/2020 Y 02/09/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO,APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 56, S 8, H B 526208, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 56, S 8, H B 526208, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Administrador Concursal
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 56, S 8, H B 526208, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 56, S 8, H B 526208, I/A 2 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 56, S 8, H B 526208, I/A 2 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 55, S 8, H B 526208, I/A 1 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Dirección:CL DE LA RIERA NUM.30 P.BA (VIC)
Comienzo de operaciones:19/10/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A RESTAURANTES, BAR Y HOSTELERIA EN GENERAL. EXPLOTACION DE PELUQUERIAS, CENTROS DE BELLEZA, ESTETICA Y ASESORAMIENTO DE IMAGEN. PRESTACION DE SERVICIOS ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46637 , F 55, S 8, H B 526208, I/A 1 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08