VILOMO ACTIVOS ENERGETICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cuna, 17
Código Postal 41004
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILOMO ACTIVOS ENERGETICOS SL
CIF B14962625
Capital Social 386760.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 24/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Magdaleno Mario
VINCULACIONES DE VILOMO ACTIVOS ENERGETICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILOMO ACTIVOS ENERGETICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Magdaleno Mario | Socio Unico | 29/01/2013 | 30/04/2018 |
Lopez Magdaleno Mario | Administrador Unico | 29/01/2013 | 30/04/2018 |
ACTOS BORME DE VILOMO ACTIVOS ENERGETICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 35, S 8, H SE100661, I/A 5 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 35, S 8, H SE100661, I/A 5 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 35, S 8, H SE100661, I/A 5 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º.-CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 35, S 8, H SE100661, I/A 4 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-41
Capital Anterior: | 1.446.092,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.059.332,00 | Euros |
Capital Actual: | 386.760,00 | Euros |
Porcentaje: | 73,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 35, S 8, H SE100661, I/A 4 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 34, S 8, H SE100661, I/A 3 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-41
Capital Anterior: | 1.342.093,00 | Euros |
Aumento de capital: | 103.999,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.446.092,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 34, S 8, H SE100661, I/A 3 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-41
- C/ CUNA 17 2º C - CODIGO POSTAL 41.004 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 32, S 8, H SE100661, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-41
- Asesoramiento y control sobre la promoción, construcción, compraventa y explotación de planta energéticas y su mantenimiento, especialmente las correspondientes a energías renovables de producción solar fotovoltaica, termo solar, eólica, biomasa, bioetanol, hidráulica, térmica, mareomotriz. La .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 32, S 8, H SE100661, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 32, S 8, H SE100661, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-41