VILLENA Y LAGUNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Manuel Dominguez, 10
Código Postal 29010
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social VILLENA Y LAGUNA SL
CIF B92806819
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 01/01/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VILLENA Y LAGUNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLENA Y LAGUNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laguna Hurtado Francisco Javier | Liquidador Solidario | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
Laguna Hurtado Francisco Javier | Administrador Solidario | 28/10/2009 | 01/12/2020 |
Perez Villena Julio | Liquidador Solidario | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
Perez Villena Julio | Administrador Solidario | 28/10/2009 | 01/12/2020 |
Soto Villena Sonia | Administrador Unico | 28/10/2009 |
ACTOS BORME DE VILLENA Y LAGUNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 72, S 8, H MA 89286, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 72, S 8, H MA 89286, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 72, S 8, H MA 89286, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 72, S 8, H MA 89286, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 68, S 8, H MA 89286, I/A 1 A (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 72, S 8, H MA 89286, I/A 2 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 72, S 8, H MA 89286, I/A 2 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 72, S 8, H MA 89286, I/A 2 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-29