VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ VITORIA 277 - NAVE A-6
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL
CIF B81773103
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rincon Gomez Ruben | Liquidador Mancomunado | 01/03/2023 | 06/10/2023 |
Sancha Diaz Sergio | Liquidador Mancomunado | 01/03/2023 | 06/10/2023 |
Rincon Gomez Ruben | Administrador Mancomunado | 10/05/2017 | 01/03/2023 |
Sancha Diaz Sergio | Administrador Mancomunado | 10/05/2017 | 01/03/2023 |
Rincon Espina Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 10/05/2017 | |
Sancha Fernandez Jaime | Administrador Mancomunado | 10/05/2017 |
ACTOS BORME DE VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 73, S 8, H BU 16958, I/A 4 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 73, S 8, H BU 16958, I/A 3 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 73, S 8, H BU 16958, I/A 3 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-09
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 73, S 8, H BU 16958, I/A 3 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 73, S 8, H BU 16958, I/A 3 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-09
- C/ VITORIA 277 - NAVE A-6 (BURGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 68, S 8, H BU 16958, I/A 2 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 68, S 8, H BU 16958, I/A 2 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 68, S 8, H BU 16958, I/A 2 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28