VILLACAMPA E HIJOS SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Avda La Paz, 19
Código Postal 22550
Municipio Tamarite de Litera
Provincia Huesca
Razón Social VILLACAMPA E HIJOS SL
CIF B22211718
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Porquet Campamelos Francisco Javier
Propietario ALMENDRAS DE TAMARITE SL
ORGANIGRAMA DE VILLACAMPA E HIJOS SL
VINCULACIONES DE VILLACAMPA E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLACAMPA E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMENDRAS DE TAMARITE SL | Socio Unico | 08/10/2018 | |
Porquet Campamelos Francisco Javier | Administrador Unico | 08/10/2018 |
ACTOS BORME DE VILLACAMPA E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 185, S 8, H HU 4446, I/ARVCIF (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-22
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 185, S 8, H HU 4446, I/A 5 B (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 185, S 8, H HU 4446, I/A 5 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 185, S 8, H HU 4446, I/A 5 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 185, S 8, H HU 4446, I/A 5 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-22
- De Diligencia de Rectificación extendida al título con fecha 31/08/2.017, se RECTIFICA la fecha de la Junta General de 01 de Junio de 2.017, siendo la correcta 01 de JULIO de 2.017, que acordó el Cese Adm Solidarios, Cambio Sist. Administración y Nombram. Adm. Unico que produjo la inscrip. 3ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 184, S 8, H HU 4446, I/A 4 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-22
- Por Diligencia de Rectificación de fecha 31 de Agosto de 2.017, se RECTIFICA la inscripción 3ª en cuanto a la fecha del acuerdo de la Junta, donde se indico 01 de Junio de 2.017, siendo la correcta el 01 de JULIO de 2.017, siendo ésta la fecha efectiva del CESE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 184, S 8, H HU 4446, I/A 3 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-22
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 184, S 8, H HU 4446, I/A 3 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 184, S 8, H HU 4446, I/A 3 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 184, S 8, H HU 4446, I/A 3 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-22