VILLA VERO VVM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Napoles, 7
Código Postal 28693
Municipio Quijorna
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILLA VERO VVM SL
CIF B85626455
Capital Social 461010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VILLA VERO VVM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLA VERO VVM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mayo Cordobes Miguel | Apoderado | 25/02/2009 | 02/02/2023 |
Mayo Cordobes Miguel | Administrador Solidario | 08/11/2019 | 02/02/2023 |
Mayo Cordobes Miguel | Liquidador Solidario | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Mayo Vazquez Veronica | Administrador Solidario | 08/11/2019 | 02/02/2023 |
Mayo Vazquez Veronica | Liquidador Solidario | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Mayo Vazquez Veronica | Administrador Unico | 25/02/2009 | 08/11/2019 |
ACTOS BORME DE VILLA VERO VVM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26441 , F 142, S 8, H M 476506, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26441 , F 142, S 8, H M 476506, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26441 , F 142, S 8, H M 476506, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26441 , F 142, S 8, H M 476506, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26441 , F 141, S 8, H M 476506, I/A 3 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26441 , F 141, S 8, H M 476506, I/A 3 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26441 , F 141, S 8, H M 476506, I/A 3 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26441 , F 141, S 8, H M 476506, I/A 2 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-28