VILLA ONDARRE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Padre Huidobro, Km. 10
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VILLA ONDARRE SA
CIF A82229493
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Arroyo Gonzalez Javier
VINCULACIONES DE VILLA ONDARRE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLA ONDARRE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Gonzalez Javier | Presidente | 25/02/2009 | 12/01/2016 |
Arroyo Gonzalez Javier | Consejero | 25/02/2009 | 12/01/2016 |
Arroyo Gonzalez Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2014 | 12/01/2016 |
De Diego Zuazo Alejandro | Consejero | 25/02/2009 | 12/01/2016 |
De Diego Zuazo Alejandro | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2014 | 12/01/2016 |
De Diego Zuazo Cesar | Consejero | 11/04/2014 | 12/01/2016 |
De Rada Fernandez- Fontecha Ricardo | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2014 | 12/01/2016 |
De Rada Fernandez- Fontecha Ricardo | Consejero | 11/04/2014 | 12/01/2016 |
Moreno Gonzalez Miguel | Secretario No Consejero | 11/04/2014 | 12/01/2016 |
Perez De Mendezona Juan Jose | Consejero | 25/02/2009 | 12/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VILLA ONDARRE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13909 , F 192, S 8, H M 227711, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13909 , F 192, S 8, H M 227711, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13909 , F 191, S 8, H M 227711, I/A 6 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13909 , F 191, S 8, H M 227711, I/A 6 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13909 , F 191, S 8, H M 227711, I/A 6 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-34-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-51-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13909 , F 191, S 8, H M 227711, I/A 5 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28