VILLA ISLA SERVICIOS 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fray Julian Garces, 23
Código Postal 50007
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILLA ISLA SERVICIOS 2011 SL
CIF B99308371
Capital Social 3007.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 28/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VILLA ISLA SERVICIOS 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLA ISLA SERVICIOS 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villa Fuertes Ricardo | Liquidador | 26/03/2014 | 26/03/2014 |
Villa Fuertes Ricardo | Administrador Unico | 11/06/2013 | 26/03/2014 |
Fanlo Gimenez Maria Concepcion | Administrador Unico | 23/05/2011 | 11/06/2013 |
ACTOS BORME DE VILLA ISLA SERVICIOS 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 128, S 8, H Z 51722, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 128, S 8, H Z 51722, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 128, S 8, H Z 51722, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 128, S 8, H Z 51722, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-50
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19º. CARACTER RETRIBUIDO O GRATUITO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR: El cargo de Administrador será retribuido mediante una cantidad fija anual que será determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 128, S 8, H Z 51722, I/A 2 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 128, S 8, H Z 51722, I/A 2 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 128, S 8, H Z 51722, I/A 2 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 127, S 8, H Z 51722, I/A 1 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-50
Dirección:C/ FRAY JULIAN GARCES, 23 - LOCAL. (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:28/02/11
Capital:3.007,00 Euros
Objeto social:Realización de servicios de asistencia técnica sanitaria, fisioterapia, masajista, dietista y consulta de enfermería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 127, S 8, H Z 51722, I/A 1 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-50