VILARIÑO & SEWI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Jose Laguillo, 23
Código Postal 41003
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILARIÑO & SEWI SL
CIF B91791442
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 08/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gomez Boza Jose Luis
VINCULACIONES DE VILARIÑO & SEWI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILARIÑO & SEWI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Boza Jose Luis | Liquidador Unico | 19/03/2018 | 19/03/2018 |
Gomez Boza Jose Luis | Socio único | 19/03/2018 | |
Gomez Boza Jose Luis | Administrador Unico | 10/12/2013 | 19/03/2018 |
Gomez Boza Jose Luis | Socio Unico | 10/12/2013 | 19/03/2018 |
Garcia España Alvaro | Administrador Unico | 18/02/2009 | 10/12/2013 |
ACTOS BORME DE VILARIÑO & SEWI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 191, S 8, H SE 81900, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 191, S 8, H SE 81900, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 191, S 8, H SE 81900, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 191, S 8, H SE 81900, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 191, S 8, H SE 81900, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 191, S 8, H SE 81900, I/A 3 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 191, S 8, H SE 81900, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 191, S 8, H SE 81900, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 189, S 8, H SE 81900, I/A 1 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-41
Dirección:C/ JOSE LAGUILLO 23 Bl.2 7º D (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:08/01/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La realización de estudios, informes y análisis económicos, jurídicos y financieros, así como estudios de mercado y análisis comparativos de productos, bienes y servicios.- Asesoramiento económico, jurídico, fiscal y financiero.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041 , F 189, S 8, H SE 81900, I/A 1 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-41