VILAR RIBA BCN SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jose de Agullo, 5
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILAR RIBA BCN SLP
CIF B66550120
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 03/06/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VILAR RIBA BCN SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILAR RIBA BCN SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Orcera Ricard | Apoderado Solidario | 13/06/2018 | 10/05/2019 |
Tapias Nadales Xavier | REPR.143 RRM | 10/05/2019 | 10/05/2019 |
Tapias Nadales Xavier | REPR.143 RRM | 13/06/2018 | 10/05/2019 |
VILAR RIBA SAP | Administrador Solidario | 11/08/2015 | 10/05/2019 |
VILAR RIBA SAP | Liquidador | 10/05/2019 | 10/05/2019 |
VILAR RIBA SAP | Administrador Unico | 13/06/2018 | 10/05/2019 |
Parramon Puigoriol David | REPR.143 RRM | 11/08/2015 | 13/06/2018 |
Tapias Nadales Xavier | Administrador Solidario | 11/08/2015 | 13/06/2018 |
ACTOS BORME DE VILAR RIBA BCN SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 49, S 8, H B 472266, I/A 7 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 49, S 8, H B 472266, I/A 7 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 49, S 8, H B 472266, I/A 7 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 47, S 8, H B 472266, I/A 6 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: VILAR RIBA S.A.P
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 47, S 8, H B 472266, I/A 5 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 47, S 8, H B 472266, I/A 4 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 47, S 8, H B 472266, I/A 4 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 46, S 8, H B 472266, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 46, S 8, H B 472266, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
- SEPARACION DE LOS SOCIOS PROFESIONALES RICARD GARCIA ORCERA Y XAVIER TAPIAS NADALES Y CONSECUENTES CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44951 , F 46, S 8, H B 472266, I/A 2 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08