VILALLONGA VALLS PATRIMONIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 118
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILALLONGA VALLS PATRIMONIAL SL
CIF B64067945
Capital Social 775000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 29/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VILALLONGA VALLS PATRIMONIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILALLONGA VALLS PATRIMONIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vilallonga Albacar Joaquin | Presidente | 08/11/2012 | |
Vilallonga Albacar Joaquin | Consejero | 08/11/2012 | |
Vilallonga Valls Albert | Consejero | 08/11/2012 | |
Vilallonga Valls Albert | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2009 | 08/11/2012 |
Vilallonga Valls Carles | Secretario | 08/11/2012 | |
Vilallonga Valls Carles | Consejero | 08/11/2012 | |
Vilallonga Valls Carles | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2009 | 08/11/2012 |
Vilallonga Valls Carlos | Liquidador | 08/11/2012 | 08/11/2012 |
Vilallonga Valls Jordi | Consejero | 08/11/2012 | |
Vilallonga Valls Jordi | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2009 | 08/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VILALLONGA VALLS PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 192, S 8, H B 324328, I/A 5 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 192, S 8, H B 324328, I/A 5 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 192, S 8, H B 324328, I/A 5 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Capital Anterior: | 2.800.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.025.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 775.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 72,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 191, S 8, H B 324328, I/A 4 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
- PS DE GRACIA Num.118 P.PL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 190, S 8, H B 324328, I/A 3 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 190, S 8, H B 324328, I/A 3 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38353 , F 190, S 8, H B 324328, I/A 3 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08