VILALLONGA ALBACAR HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 118
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILALLONGA ALBACAR HOLDING SL
CIF B63933642
Capital Social 241200.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 29/07/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VILALLONGA ALBACAR HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILALLONGA ALBACAR HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vilallonga Albacar Joaquin | Presidente | 07/11/2012 | |
Vilallonga Albacar Joaquin | Consejero | 07/11/2012 | |
Vilallonga Valls Albert | Secretario | 07/11/2012 | |
Vilallonga Valls Albert | Consejero | 07/11/2012 | |
Vilallonga Valls Albert | Consejero Delegado | 07/11/2012 | |
Vilallonga Valls Albert | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2009 | 07/11/2012 |
Vilallonga Valls Alberto | Liquidador | 07/11/2012 | 07/11/2012 |
Vilallonga Valls Carles | Consejero | 07/11/2012 | |
Vilallonga Valls Carles | Consejero Delegado | 07/11/2012 | |
Vilallonga Valls Carles | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2009 | 07/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VILALLONGA ALBACAR HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37857 , F 208, S 8, H B 315637, I/A 6 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37857 , F 208, S 8, H B 315637, I/A 6 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37857 , F 208, S 8, H B 315637, I/A 6 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- MODIFICADO EL MODO DE ACTUACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOSDON CARLES VILALLONGA VALLS, DON JORDI VILALLONGA VALLS Y DON ALBERT VILALLONGA VALLS, CON EFECTOS AL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37857 , F 208, S 8, H B 315637, I/A 5 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Capital Anterior: | 1.533.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.292.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 241.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 84,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37857 , F 207, S 8, H B 315637, I/A 4 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- PS DE GRACIA Num.118 P.PL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37857 , F 207, S 8, H B 315637, I/A 3 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37857 , F 207, S 8, H B 315637, I/A 3 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08