VIKINVEST SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social VIKINVEST SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIKINVEST SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIKINVEST SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 19/09/2017 | 17/11/2022 |
Barandiaran Olleros Alfonso | Consejero | 26/09/2017 | 17/11/2022 |
Barandiaran Olleros Alfonso | Presidente | 26/09/2017 | 17/11/2022 |
Barandiaran Olleros Guillermo Maria | Consejero | 26/09/2017 | 17/11/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 21/10/2014 | 17/11/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 21/10/2014 | 17/11/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 17/11/2022 | |
BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA | Apoderado | 17/11/2022 | |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Secretario No Consejero | 06/08/2019 | 17/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2020 | 17/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIKINVEST SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 31 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 31 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 31 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 31 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 31 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 30 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 29 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 29 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 28 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16692 , F 222, S 8, H M 284919, I/A 28 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28