VIGOSOFT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Antonio Roman, 18
Código Postal 32005
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Razón Social VIGOSOFT SL
CIF B36820942
Actividad Actividades de programación informática
Página Web www.vigosoftsl.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIGOSOFT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIGOSOFT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Martinez Maria Dolores | Apoderado | 11/05/2015 | 30/06/2023 |
Alvarez Martinez Maria Dolores | Administrador Unico | 17/11/2022 | 30/06/2023 |
Alvarez Martinez Maria Dolores | Liquidador | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Ortega Infiesta Jorge | Apoderado | 31/03/2021 | 30/06/2023 |
Prieto Dieguez Manuel Cesar | Administrador Unico | 17/11/2022 |
ACTOS BORME DE VIGOSOFT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 132, S 8, H OR 11827, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 132, S 8, H OR 11827, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 132, S 8, H OR 11827, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 132, S 8, H OR 11827, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-32
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 132, S 8, H OR 11827, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 132, S 8, H OR 11827, I/A 6 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 132, S 8, H OR 11827, I/A 6 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-32
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 132, S 8, H OR 11827, I/A 5 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-32
- MODIFICACION DEL ARTICULO 22º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO AL CARGO DE ADMINISTRADOR, QUE PASARA A SER REMUNERADO, CONSISTIENDO DICHA REMUNERACION EN UNA CUANTIA ANUAL QUE SERA DETERMINADA PARA CADA EJERCICIO POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 131, S 8, H OR 11827, I/A 4 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-32
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 131, S 8, H OR 11827, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-32