VIGARUMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manuel Rivera, 7
Código Postal 34002
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIGARUMA SL
CIF B34256404
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/11/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GARVIUMA SL
VINCULACIONES DE VIGARUMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIGARUMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Matabuena Carmelo | Administrador Solidario | 02/12/2015 | 08/04/2021 |
GARVIUMA SL | Socio Unico | 16/02/2021 | 08/04/2021 |
Villameriel Ullastres Isabel | Administrador Solidario | 02/12/2015 | 08/04/2021 |
Carmelo Garcia Matabuena | Administrador Unico | 25/11/2011 | 02/12/2015 |
ACTOS BORME DE VIGARUMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 140, S 8, H P 6633, I/A 4 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-34
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 140, S 8, H P 6633, I/A 4 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-34
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD POR EL PLAZO DE SEIS MESES POR ABSORCION POR "GARVIUMA SL" ( MERCANTIL DE MADRID), de conformidad con el artº 231 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 140, S 8, H P 6633, I/A N 1 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-34
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 140, S 8, H P 6633, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-34
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 140, S 8, H P 6633, I/A 2 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-34
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 140, S 8, H P 6633, I/A 2 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 140, S 8, H P 6633, I/A 2 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 139, S 8, H P 6633, I/A 1 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-34
Dirección:AVDA MANUEL RIVERA,7,PORTAL A, 6 G 34002 (PALENCIA)
Comienzo de operaciones:23/11/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- La administracion y gestion de sociedades, de patrimonios propios o aje
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 139, S 8, H P 6633, I/A 1 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-34