VIEUX MANOIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Las Delicias, 1
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIEUX MANOIR SL
CIF B90073982
Capital Social 14280.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 05/06/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Domecq Lopez De Carrizosa Fernando Ignacio
Propietario CAPA SL
VINCULACIONES DE VIEUX MANOIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIEUX MANOIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPA SL | Socio Unico | 27/03/2020 | 27/11/2020 |
Domecq Argueso Fernando Manuel | Apoderado | 27/03/2020 | 27/11/2020 |
Domecq Lopez De Carrizosa Fernando Ignacio | Administrador Unico | 27/03/2020 | 27/11/2020 |
Garrido Callejon Jose Manuel | Socio Unico | 23/07/2013 | 27/03/2020 |
Garrido Callejon Jose Manuel | Administrador Unico | 23/07/2013 | 27/03/2020 |
ACTOS BORME DE VIEUX MANOIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 212, S 8, H SE 98031, I/A 6 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 212, S 8, H SE 98031, I/A 6 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-41
- Extendida la correspondiente nota de inexistencia de obstaculos registrales a que se refiere el Articulo 231 del RRM, relativo a la sociedad "VIEUX MANOIR,S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 212, S 8, H SE 98031, I/A 5 1 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 212, S 8, H SE 98031, I/A 5 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-41
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 11.280,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.280,00 | Euros |
Porcentaje: | 376,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 212, S 8, H SE 98031, I/A 5 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 211, S 8, H SE 98031, I/A 4 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 210, S 8, H SE 98031, I/A 3 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 210, S 8, H SE 98031, I/A 3 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 210, S 8, H SE 98031, I/A 2 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723 , F 209, S 8, H SE 98031, I/A 1 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-41