VIENTO DE SIAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Perales, 126
Código Postal 28041
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIENTO DE SIAM SL
CIF B85814572
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 11/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIENTO DE SIAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIENTO DE SIAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Serrano Maria Del Mar | Administrador Unico | 04/12/2009 | 07/04/2017 |
Sanchez Serrano Maria Del Mar | Liquidador | 07/04/2017 | 07/04/2017 |
Sanchez Serrano Santiago Javier | Apoderado | 20/07/2011 | 07/04/2017 |
ACTOS BORME DE VIENTO DE SIAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27235 , F 155, S 8, H M 490691, I/A 3 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27235 , F 155, S 8, H M 490691, I/A 3 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27235 , F 155, S 8, H M 490691, I/A 3 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27235 , F 155, S 8, H M 490691, I/A 3 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27235 , F 154, S 8, H M 490691, I/A 2 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27235 , F 150, S 8, H M 490691, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Dirección:CMNO DE PERALES 126 - LOCAL DERECHO (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/11/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE PRENDAS PARA EL VESTIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27235 , F 150, S 8, H M 490691, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28