VIDEOLIDER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 37
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIDEOLIDER SL
CIF B28946432
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIDEOLIDER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIDEOLIDER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Lopez Eva Isabel | Administrador Unico | 10/01/2012 | 07/09/2020 |
Garcia Lopez Eva Isabel | Liquidador | 07/09/2020 | 07/09/2020 |
Gomez Martinez Ricardo | Apoderado | 10/01/2012 | 07/09/2020 |
Garcia Lopez Eva Isabel | Administrador Solidario | 10/01/2012 | |
Gomez Martinez Ricardo | Administrador Solidario | 10/01/2012 |
ACTOS BORME DE VIDEOLIDER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 48, S 8, H M 71850, I/A 8 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 48, S 8, H M 71850, I/A 8 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 48, S 8, H M 71850, I/A 8 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 48, S 8, H M 71850, I/A 8 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 37 - 5º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 48, S 8, H M 71850, I/A 7 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 47, S 8, H M 71850, I/A 6 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 47, S 8, H M 71850, I/A 5 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 47, S 8, H M 71850, I/A 5 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 47, S 8, H M 71850, I/A 5 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-249-28