VIDALANZA FOOD24 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DARSENA DE NAOS, - MARINA LANZAROTE, LOCAL 24
Código Postal 35500
Municipio Arrecife
Provincia Las Palmas
Razón Social VIDALANZA FOOD24 SL
CIF B76197920
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIDALANZA FOOD24 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIDALANZA FOOD24 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vidal Fernandez Maximino | Administrador Unico | 20/06/2017 | 27/12/2023 |
Vidal Fernandez Maximino | Socio Unico | 20/06/2017 | 27/12/2023 |
Vidal Fernandez Maximino | Liquidador | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Vidal Fernandez Jose Urbano | Administrador Unico | 13/08/2014 | 20/06/2017 |
ACTOS BORME DE VIDALANZA FOOD24 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 153, S 8, H IL 10973, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 153, S 8, H IL 10973, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 153, S 8, H IL 10973, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-35
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 153, S 8, H IL 10973, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 153, S 8, H IL 10973, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 153, S 8, H IL 10973, I/A 2 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 153, S 8, H IL 10973, I/A 2 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 153, S 8, H IL 10973, I/A 2 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 152, S 8, H IL 10973, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-35
Dirección:C/ DARSENA DE NAOS, - MARINA LANZAROTE, LOCAL 24 (ARRECIFE)
Comienzo de operaciones:30/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:(en cumplimiento del Artículo 20-2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, se hacen constar los códigos correspondientes a las actividades que corresponden al objeto so
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 152, S 8, H IL 10973, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-35