VIDAL MASSANET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jaume Ferran, 50
Código Postal 07004
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIDAL MASSANET SL
CIF B07636822
Capital Social 153125.2 Euros
Actividad Alquiler de cintas de vídeo y discos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIDAL MASSANET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIDAL MASSANET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vidal Massanet Cristofol | Administrador Unico | 19/12/2019 | 15/03/2023 |
Vidal Massanet Cristofol | Socio Unico | 19/12/2019 | 15/03/2023 |
Vidal Massanet Cristofol | Liquidador | 15/03/2023 | 15/03/2023 |
Massanet Reus Maria Gloria | Administrador Solidario | 19/12/2019 | |
Vidal Oliver Joan Mateu | Administrador Solidario | 19/12/2019 |
ACTOS BORME DE VIDAL MASSANET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 98, S 8, H PM 14272, I/A 11 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 98, S 8, H PM 14272, I/A 11 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 98, S 8, H PM 14272, I/A 11 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 98, S 8, H PM 14272, I/A 11 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 98, S 8, H PM 14272, I/A 11 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-07
Capital Anterior: | 3.125,20 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 153.125,20 | Euros |
Porcentaje: | 4.799,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 98, S 8, H PM 14272, I/A 10 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
- C/ JAUME FERRAN 50 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 98, S 8, H PM 14272, I/A 9 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 98, S 8, H PM 14272, I/A 8 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 97, S 8, H PM 14272, I/A 7 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 97, S 8, H PM 14272, I/A 7 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07