VIDAFRUIT MEDITERRANEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Pascual, 6
Código Postal 03300
Municipio Orihuela
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIDAFRUIT MEDITERRANEA SL
CIF B54550371
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 28/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lizan Manresa Maria Isabel
VINCULACIONES DE VIDAFRUIT MEDITERRANEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIDAFRUIT MEDITERRANEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lizan Manresa Maria Isabel | Socio Unico | 26/08/2011 | 21/01/2013 |
Lizan Manresa Maria Isabel | Administrador Unico | 26/08/2011 | 21/01/2013 |
Lizan Manresa Maria Isabel | Liquidador | 21/01/2013 | 21/01/2013 |
Lizan Manresa Maria Isabel | Administrador Mancomunado | 08/04/2011 | 26/08/2011 |
Lopez Alvarez Raul | Administrador Mancomunado | 08/04/2011 | 26/08/2011 |
ACTOS BORME DE VIDAFRUIT MEDITERRANEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 223, S 8, H A 125077, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 223, S 8, H A 125077, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 223, S 8, H A 125077, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 223, S 8, H A 125077, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 223, S 8, H A 125077, I/A 2 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 223, S 8, H A 125077, I/A 2 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 223, S 8, H A 125077, I/A 2 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 223, S 8, H A 125077, I/A 2 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 222, S 8, H A 125077, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-03
Dirección:C/ SAN PASCUAL 6 2º (ORIHUELA)
Comienzo de operaciones:28/02/11
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:la compraventa al por menor y al por mayor, importación y exportación de frutas y verduras, así como productos agrícolas de todo tipo. La compraventaal por menor y al por mayor, importación y exportación de productos alimenticios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 222, S 8, H A 125077, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-03