VIDA EN MARTE SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social VIDA EN MARTE SL
CIF B81625410
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIDA EN MARTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIDA EN MARTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Piña Mudarra Cesar | Administrador Unico | 12/02/2016 | 04/03/2019 |
Moro Balduque Carlos | Presidente | 05/08/2015 | 12/02/2016 |
Moro Balduque Carlos | Consejero | 05/08/2015 | 12/02/2016 |
Sanchez Barrios Jose Luis | Consejero | 05/08/2015 | 12/02/2016 |
Sanchez Barrios Jose Luis | Consejero Delegado | 05/08/2015 | 12/02/2016 |
Vicente Romero Julio | Secretario | 05/08/2015 | 12/02/2016 |
Vicente Romero Julio | Consejero | 05/08/2015 | 12/02/2016 |
Haro Santander Francisco Jose | Secretario | 05/08/2015 | |
Haro Santander Francisco Jose | Consejero | 05/08/2015 | |
Sanchez Barrios Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 05/08/2015 |
ACTOS BORME DE VIDA EN MARTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 50, S 8, H M 184930, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIDA EN MARTE SL
Nif:B81625410
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:05/02/2018
Número Procedimiento Concursal:800/2017
Datos Registrales:
Tomo:
11779
Libro:
0
Folio:
50
Hoja:
8-184930
Inscripción:
9
Fecha Inscripción04/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 50, S 8, H M 184930, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIDA EN MARTE SL
Nif:B81625410
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:05/02/2018
Número Procedimiento Concursal:800/2017
Datos Registrales:
Tomo:
11779
Libro:
0
Folio:
50
Hoja:
8-184930
Inscripción:
9
Fecha Inscripción04/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 50, S 8, H M 184930, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 50, S 8, H M 184930, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 50, S 8, H M 184930, I/A 8 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 50, S 8, H M 184930, I/A 8 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 50, S 8, H M 184930, I/A 8 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 49, S 8, H M 184930, I/A 7 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11779 , F 49, S 8, H M 184930, I/A 7 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28