VICENTE LOPEZ PELETEROS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social VICENTE LOPEZ PELETEROS SL
CIF B80698426
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VICENTE LOPEZ PELETEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VICENTE LOPEZ PELETEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Lorenzo Vicente | Administrador Mancomunado | 29/04/2022 | 19/01/2023 |
Lopez Lorenzo Vicente | Liquidador Mancomunado | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
Lopez Perez Vicente Ruben | Administrador Mancomunado | 19/01/2023 | |
Lopez Perez Vicente Ruben | Liquidador Mancomunado | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
Lopez Diaz- Guerra Javier | Administrador Mancomunado | 12/07/2013 | 29/04/2022 |
Lopez Lorenzo Vicente | Administrador Mancomunado | 12/07/2013 |
ACTOS BORME DE VICENTE LOPEZ PELETEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7213 , F 50, S 8, H M 116998, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7213 , F 50, S 8, H M 116998, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7213 , F 50, S 8, H M 116998, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7213 , F 50, S 8, H M 116998, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7213 , F 50, S 8, H M 116998, I/A 4 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7213 , F 50, S 8, H M 116998, I/A 4 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7213 , F 49, S 8, H M 116998, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7213 , F 49, S 8, H M 116998, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-89-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-207-28