VIBIA IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Abascal, 58
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIBIA IBERICA SL
CIF B87781092
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/03/2017
Nombres Anteriores
- MUSMEL INVEST SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario VIBIA LIGHTING SL
VINCULACIONES DE VIBIA IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIBIA IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lasala Grimalt Antoni | Apoderado | 24/05/2021 | 03/02/2022 |
LIGHT INSIGHT SL | Administrador Unico | 04/12/2017 | 03/02/2022 |
Lloch Fontanet Pedro | Representante | 04/12/2017 | 03/02/2022 |
Lloch Fontanet Pedro | Liquidador | 03/02/2022 | 03/02/2022 |
VIBIA LIGHTING SL | Socio Unico | 15/09/2021 | 03/02/2022 |
Herrera Fontanals Jose | Administrador Unico | 24/11/2017 | 04/12/2017 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 04/04/2017 | 24/11/2017 |
ACTOS BORME DE VIBIA IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 18, S 8, H M 643816, I/A 6 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 18, S 8, H M 643816, I/A 6 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 18, S 8, H M 643816, I/A 6 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 18, S 8, H M 643816, I/A 6 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 18, S 8, H M 643816, I/A 5 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 18, S 8, H M 643816, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 3ª LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO COMO ADMINISTRADOR UNICO DE "LIGHT INSIGHT SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 17, S 8, H M 643816, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 17, S 8, H M 643816, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Empresa: MUSMEL INVEST SL
- VIBIA IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 17, S 8, H M 643816, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Empresa: MUSMEL INVEST SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 17, S 8, H M 643816, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28