VIAL LA FLORIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO J.M& ARIZMENDIARRIETA, 4.
Municipio Arrasate/Mondragón
Provincia Gipuzkoa
Razón Social VIAL LA FLORIDA SL
CIF B74211293
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/07/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FOMENCLAR SL
VINCULACIONES DE VIAL LA FLORIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAL LA FLORIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benavente Miguel Juan Carlos | Apoderado Solidario | 29/11/2013 | 21/07/2014 |
FOMENCLAR SL | Administrador Unico | 31/12/2013 | 21/07/2014 |
Ibañez Castillero Juan Carlos | Apoderado Solidario | 29/11/2013 | 21/07/2014 |
Madinabeitia Del Rio Pedro | Apoderado Solidario | 29/11/2013 | 21/07/2014 |
Martinez Lopez Angel | Apoderado Solidario | 29/11/2013 | 21/07/2014 |
Urbina Canalechevarria Josu Karmel | Apoderado Solidario | 29/11/2013 | 21/07/2014 |
Velasco Linares Francisco | Apoderado Solidario | 29/11/2013 | 21/07/2014 |
CAJA LABORAL POPULAR SCC | Consejero | 31/12/2013 | |
CONSTRUCCIONES FLORENTINO NEIRA SL | Presidente | 24/07/2012 | 31/12/2013 |
CONSTRUCCIONES FLORENTINO NEIRA SL | Consejero | 24/07/2012 | 31/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAL LA FLORIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 123, S 8, H SS 35993, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 123, S 8, H SS 35993, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
- NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 121, S 8, H SS 35993, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 121, S 8, H SS 35993, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 121, S 8, H SS 35993, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 121, S 8, H SS 35993, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
- PASEO J.M& ARIZMENDIARRIETA, 4. (MONDRAGON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 108, S 8, H SS 35993, I/A 1 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963 , F 65, S 8, H AS 37183, I/A 9 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963 , F 65, S 8, H AS 37183, I/A 9 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963 , F 65, S 8, H AS 37183, I/A 8 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-33