VIAJES TRIANA SA
Dirección social Calle Pages del Corro, 80
Código Postal 41010
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social VIAJES TRIANA SA
CIF A41391194
Capital Social 275263.54 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 13/12/1989
Página Web www.trianaviajes.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lastra Picazo Arturo
ORGANIGRAMA DE VIAJES TRIANA SA
VINCULACIONES DE VIAJES TRIANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES TRIANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDA BLANCA AUDITORES SL PROFESIONA | Auditor | 09/09/2024 | |
Lastra Ortega Marina | Apoderado | 02/04/2018 | |
VIDA BLANCA AUDITORES SL | Auditor | 24/01/2017 | |
Lastra Picazo Arturo | Consejero Delegado Solidario | 16/11/2016 | |
Lastra Picazo Arturo | Presidente | 16/11/2016 | |
Lastra Picazo Arturo | Consejero | 16/11/2016 | |
Lastra Picazo Jose Manuel | Secretario | 16/11/2016 | |
Lastra Picazo Jose Manuel | Consejero Delegado Solidario | 16/11/2016 | |
Lastra Picazo Jose Manuel | Vicepresidente | 16/11/2016 | |
Lastra Picazo Jose Manuel | Consejero | 16/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAJES TRIANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 14190, I/A 21 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-41
- A la entidad auditora "VIDA BLANCA AUDITORES, S.L." sólo le afecta la revocación al ejercicio 2021.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 30, S 8, H SE 14190, I/A 19 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 30, S 8, H SE 14190, I/A 19 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 30, S 8, H SE 14190, I/A 18 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 29, S 8, H SE 14190, I/A 17 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 29, S 8, H SE 14190, I/A 17 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-41
- Otras modificaciones estatutarias: 18. "RETRIBUCION CARGO DE ADMINISTRADOR".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 28, S 8, H SE 14190, I/A 15 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 28, S 8, H SE 14190, I/A 14 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 28, S 8, H SE 14190, I/A 13 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 28, S 8, H SE 14190, I/A 13 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-41