VIAJES TOURHISPAN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Corazon de Maria, 72
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIAJES TOURHISPAN SA
CIF A45010444
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIAJES TOURHISPAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES TOURHISPAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Garcia Maria Isabel | Liquidador | 27/09/2021 | 28/04/2022 |
Martin Garcia Oscar | Apoderado | 03/08/2015 | 28/04/2022 |
Garcia Martin Roberto | Consejero | 10/08/2010 | 27/09/2021 |
Martin Garcia Maria Isabel | Consejero Delegado | 10/08/2010 | 27/09/2021 |
Martin Garcia Maria Isabel | Consejero | 10/08/2010 | 27/09/2021 |
Martin Garcia Maria Isabel | Presidente | 10/08/2010 | 27/09/2021 |
Martin Garcia Oscar | Consejero | 10/08/2010 | 27/09/2021 |
Martin Garcia Oscar | Secretario | 10/08/2010 | 27/09/2021 |
Garcia Garcia Agustin | Presidente | 10/08/2010 | |
Garcia Garcia Agustin | Consejero | 10/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAJES TOURHISPAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 20, S 8, H M 41000, I/A 16 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 20, S 8, H M 41000, I/A 15 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 20, S 8, H M 41000, I/A 15 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 20, S 8, H M 41000, I/A 15 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 18, S 8, H M 41000, I/A 14 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 18, S 8, H M 41000, I/A 13 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
- C/ CORAZON DE MARIA - NUMERO 72, 1º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 17, S 8, H M 41000, I/A 12 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 17, S 8, H M 41000, I/A 12 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-124-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 17, S 8, H M 41000, I/A 11 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28