VIAJES TORRENT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Catalunya, 35
Código Postal 17257
Municipio Torroella de Montgrí
Provincia Girona
Razón Social VIAJES TORRENT SA
CIF A17040700
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lluis Torrent Suñe
Propietario HOLFATORR SL
VINCULACIONES DE VIAJES TORRENT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES TORRENT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLFATORR SL | Socio Unico | 27/10/2012 | 17/04/2013 |
Josep Vilavella Carreras | Apoderado Solidario | 13/02/2010 | 17/04/2013 |
Lluis Torrent Suñe | Administrador Unico | 02/05/2012 | 17/04/2013 |
Josep Vilavella Carreras | Apoderado Mancomunado | 13/02/2010 | |
Ramon Ramos Argimon | Apoderado Mancomunado | 14/03/2008 | 13/02/2010 |
Ramon Ramos Argimon | Apoderado | 13/02/2010 |
ACTOS BORME DE VIAJES TORRENT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 69, S 8, H GI 8645, I/A 20 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 69, S 8, H GI 8645, I/A 20 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 69, S 8, H GI 8645, I/A 19 (27/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 69, S 8, H GI 8645, I/A 18 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-143-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 69, S 8, H GI 8645, I/A 17 (13/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 69, S 8, H GI 8645, I/A 16 (13/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 69, S 8, H GI 8645, I/A 16 (13/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 69, S 8, H GI 8645, I/A 14 (14/03/2008)
CVE: BORME-A-2010-36-17