VIAJES SUN SEEKERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montaña Clara, 4
Código Postal 38660
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIAJES SUN SEEKERS SL
CIF B38961769
Capital Social 30855.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bogacz Przemyslaw Zygmunt
VINCULACIONES DE VIAJES SUN SEEKERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES SUN SEEKERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bogacz Przemyslaw Zygmunt | Administrador Unico | 27/07/2012 | 07/10/2013 |
Bogacz Przemyslaw Zygmunt | Socio Unico | 27/03/2013 | 07/10/2013 |
Bogacz Przemyslaw Zygmunt | Administrador Mancomunado | 27/07/2012 | |
Muscat Justin James | Administrador Mancomunado | 27/07/2012 |
ACTOS BORME DE VIAJES SUN SEEKERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 124, S 8, H TF 44932, I/A 6 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES SUN SEEKERS SL
Nif:B38961769
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
Se declara SU CONCLUSION. Extinción de la persona jurídica, además de la conclusión del concurso
Fecha de Resolución:03/07/2013
Número Procedimiento Concursal:234/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3067
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-44932
Inscripción:
6
Fecha Inscripción07/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 124, S 8, H TF 44932, I/A 6 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES SUN SEEKERS SL
Nif:B38961769
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario ABREVIADO
Fecha de Resolución:03/07/2013
Número Procedimiento Concursal:234/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3067
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-44932
Inscripción:
6
Fecha Inscripción07/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 124, S 8, H TF 44932, I/A 6 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 124, S 8, H TF 44932, I/A 6 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
- C/ MONTAÑA CLARA 4 - EDIFICIO LAURISILVA, FASE II, (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 123, S 8, H TF 44932, I/A 5 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Capital Anterior: | 60.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 29.645,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.855,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 123, S 8, H TF 44932, I/A 5 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 123, S 8, H TF 44932, I/A 5 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 123, S 8, H TF 44932, I/A 4 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 123, S 8, H TF 44932, I/A 4 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 123, S 8, H TF 44932, I/A 4 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38