VIAJES SONOMA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 117
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIAJES SONOMA SA
CIF A59052019
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIAJES SONOMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES SONOMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hevia Ferrer Enrique | Administrador Solidario | 28/10/2009 | 25/07/2022 |
Viñes Morros Octavio | Administrador Unico | 25/07/2022 | |
Viñes Morros Octavio | Liquidador | 25/07/2022 | 25/07/2022 |
Viñez Morros Octavio | Administrador Unico | 30/03/2017 | 25/07/2022 |
Viñes Fiestas Octavio | Administrador Unico | 14/04/2015 | 30/03/2017 |
Ayuso Subirana Amadeo | Apoderado | 14/04/2015 | |
Hevia Ferrer Enrique Jose | Administrador Solidario | 10/11/2014 | 14/04/2015 |
Marcos Ramon Maria Del Carmen | Apoderado | 14/04/2015 | |
Martinez Baez Maria Del Carmen | Apoderado | 14/04/2015 | |
Sanchez Lombarte Anselm | Administrador Solidario | 28/10/2009 | 14/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAJES SONOMA SA
- En el BORME no.68/2017 y con referencia 156537 COMETIDO ERROR AL EXPRESAR EL PRIMER APELLIDO DEL ADMINISTRADOR NOMBRADO,SIENDO SU NOMBRE COMPLETO CORRECTO "OCTAVIO VIÑES MORROS"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 223, S 8, H B 46468, I/A 18 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2022-149-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 223, S 8, H B 46468, I/A 19 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 223, S 8, H B 46468, I/A 19 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 223, S 8, H B 46468, I/A 19 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 223, S 8, H B 46468, I/A 18 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 223, S 8, H B 46468, I/A 18 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
- CL ROGER DE LLURIA Num.117 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 222, S 8, H B 46468, I/A 17 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
- CL MALLORCA,NUMERO 235, ENTRESUELO A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 222, S 8, H B 46468, I/A 16 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Capital Anterior: | 150.250,00 | Euros |
Disminución de capital | 90.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 222, S 8, H B 46468, I/A 15 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11087 , F 222, S 8, H B 46468, I/A 14 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-08