VIAJES MUNDO BALEAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Setze de Juliol, 15
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social VIAJES MUNDO BALEAR SA
CIF A57123010
Capital Social 309525.3 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CADENA MAR SL
VINCULACIONES DE VIAJES MUNDO BALEAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES MUNDO BALEAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batle Vidal Francisca | Consejero Delegado Mancomunado | 19/01/2011 | 15/05/2015 |
Batle Vidal Francisca | Consejero | 19/01/2011 | 15/05/2015 |
Batle Vidal Juan Miguel | Liquidador | 15/05/2015 | 15/05/2015 |
Batle Vidal Juan Miguel | Secretario | 19/01/2011 | 15/05/2015 |
Batle Vidal Juan Miguel | Consejero Delegado Mancomunado | 19/01/2011 | 15/05/2015 |
Batle Vidal Juan Miguel | Consejero | 19/01/2011 | 15/05/2015 |
Batle Vidal Santiago Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2012 | 15/05/2015 |
Batle Vidal Santiago Javier | Presidente | 19/01/2011 | 15/05/2015 |
Batle Vidal Santiago Javier | Consejero | 19/01/2011 | 15/05/2015 |
CADENA MAR SL | Socio único | 15/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAJES MUNDO BALEAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 102, S 8, H PM 40189, I/A 6 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 102, S 8, H PM 40189, I/A 6 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 102, S 8, H PM 40189, I/A 6 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-07
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 102, S 8, H PM 40189, I/A 6 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-07
Capital Anterior: | 60.102,00 | Euros |
Aumento de capital: | 249.423,30 | Euros |
Capital Actual: | 309.525,30 | Euros |
Porcentaje: | 415,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 102, S 8, H PM 40189, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 102, S 8, H PM 40189, I/A 4 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-07
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 102, S 8, H PM 40189, I/A 4 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-07
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 102, S 8, H PM 40189, I/A 4 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 101, S 8, H PM 40189, I/A 3 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07