VIAJES JIVESA SAL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VIAJES JIVESA SAL
CIF A80723174
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VIAJES JIVESA SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES JIVESA SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Serrano Antonio | Administrador Solidario | 06/08/2010 | 18/02/2019 |
Vela Carbonero Maria Angeles | Administrador Solidario | 06/08/2010 | 18/02/2019 |
Velarde Gonzalez Antonio | Administrador Solidario | 06/08/2010 | 18/02/2019 |
Velarde Gonzalez Antonio | Liquidador | 18/02/2019 | 18/02/2019 |
ACTOS BORME DE VIAJES JIVESA SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7347 , F 187, S 8, H M 118960, I/A 9 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7347 , F 187, S 8, H M 118960, I/A 9 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7347 , F 187, S 8, H M 118960, I/A 9 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7347 , F 187, S 8, H M 118960, I/A 9 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7347 , F 186, S 8, H M 118960, I/A 8 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7347 , F 186, S 8, H M 118960, I/A 7 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-216-28