VIAJES CAJA ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Madrid, 120
Código Postal 24005
Municipio León
Provincia León
Razón Social VIAJES CAJA ESPAÑA SA
CIF A24535718
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 28/04/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIAJES CAJA ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES CAJA ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES IBERIA SA | Liquidador | 28/01/2015 | 06/09/2019 |
Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja | Consejero Delegado Solidario | 02/09/2011 | 28/01/2015 |
Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja | Presidente | 02/09/2011 | 28/01/2015 |
Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja | Consejero | 02/09/2011 | 28/01/2015 |
INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA | Consejero | 02/09/2011 | 28/01/2015 |
Morales Comella Juan-miguel | Consejero | 02/09/2011 | 28/01/2015 |
Rebolleda Vallejo Jesus Manuel | Secretario No Consejero | 28/01/2015 | |
Rebolleda Vallejo Jesus Manuel | Letrado Asesor | 28/01/2015 | |
Riera Rodriguez Enrique | Consejero Delegado Solidario | 02/09/2011 | 28/01/2015 |
Riera Rodriguez Enrique | Consejero | 02/09/2011 | 28/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAJES CAJA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 32, S 8, H LE 16934, I/A 12 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 31, S 8, H LE 16934, I/A 11 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 31, S 8, H LE 16934, I/A 11 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-24
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Letrado Asesor
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 31, S 8, H LE 16934, I/A 11 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 31, S 8, H LE 16934, I/A 10 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-24
- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social conel fin de que ésta tenga lugar el 31 de octubre de cada año, quedando consecuentemente modificado el artículo 18º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 30, S 8, H LE 16934, I/A 9 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-25-24
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 29, S 8, H LE 16934, I/A 8 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-24
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 29, S 8, H LE 16934, I/A 8 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-24
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 29, S 8, H LE 16934, I/A 8 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-24