VIAJES BAIXAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balears, 351
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIAJES BAIXAS SA
CIF A08063950
Capital Social 67080.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administrador único
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE VIAJES BAIXAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES BAIXAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barredo Agras Alberto | Apoderado | 05/03/2012 | 16/12/2016 |
CESIO HOTELS SL | Liquidador | 16/12/2016 | 16/12/2016 |
CESIO HOTELS SL | Administrador Unico | 22/06/2016 | 16/12/2016 |
DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL | Auditor | 04/05/2010 | 16/12/2016 |
DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SLP | Auditor | 08/03/2012 | 16/12/2016 |
DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SLP | Auditor | 09/10/2012 | 16/12/2016 |
Diez Garcia Jose Maria | Apoderado | 05/03/2012 | 16/12/2016 |
Diez Garcia Jose Maria | Apoderado | 25/02/2013 | 16/12/2016 |
Diez Garcia Jose Maria | Apoderado | 22/04/2013 | 16/12/2016 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 16/09/2015 | 16/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAJES BAIXAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 42, S 8, H B 24296, I/A 108 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 42, S 8, H B 24296, I/A 108 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 42, S 8, H B 24296, I/A 108 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
- CL MALLORCA Num.351 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 42, S 8, H B 24296, I/A 107 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 42, S 8, H B 24296, I/A 107 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 42, S 8, H B 24296, I/A 106 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 67.080,00 | Euros |
Capital Actual: | 67.080,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 40, S 8, H B 24296, I/A 105 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
Capital Anterior: | 60.508,00 | Euros |
Disminución de capital | 60.508,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 40, S 8, H B 24296, I/A 105 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 40, S 8, H B 24296, I/A 104 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43161 , F 39, S 8, H B 24296, I/A 103 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-08