VIABRI SL
Dirección social Cl Manso, 51
Código Postal 08015
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social VIABRI SL
CIF B60500915
Capital Social 3360048.05 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Abril Espinet Rosa Maria
ORGANIGRAMA DE VIABRI SL
VINCULACIONES DE VIABRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIABRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abril Espinet Rosa Maria | Presidente | 12/01/2022 | |
Abril Espinet Rosa Maria | Consejero | 12/01/2022 | |
Vila Abril Jaume | Consejero Delegado Solidario | 12/01/2022 | |
Vila Abril Jaume | Consejero | 12/01/2022 | |
Vila Abril Jordi | Consejero | 12/01/2022 | |
Vila Abril Jose | Consejero | 12/01/2022 | |
Vila Abril Maria Teresa | Secretario | 12/01/2022 | |
Vila Abril Maria Teresa | Consejero | 12/01/2022 | |
Vila Abril Ramon | Consejero | 12/01/2022 |
ACTOS BORME DE VIABRI SL
- En el BORME no.167/2008 y con referencia 416103 SE RECTIFICA EN CUANTO A LA OMISION DE LA REVOCACION DE JAUME VILA ABRIL COMO CONSEJERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26761 , F 17, S 8, H B 107751, I/A 6 (20/08/2008)
CVE: BORME-A-2022-36-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45916 , F 66, S 8, H B 107751, I/A 12 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45916 , F 66, S 8, H B 107751, I/A 12 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45916 , F 66, S 8, H B 107751, I/A 12 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
- AMPLIAR A:LA FABRICACION,COMERCIALIZACION,DISTRIBUCION,EXPORTACION E IMPORTACION Y COMPRA VENTA AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS TEXTILES,HILADOS,TELAS Y TEJIDOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45916 , F 66, S 8, H B 107751, I/A 11 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Capital Anterior: | 3.760.015,53 | Euros |
Disminución de capital | 399.967,48 | Euros |
Capital Actual: | 3.360.048,05 | Euros |
Porcentaje: | 10,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26761 , F 21, S 8, H B 107751, I/A 10 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-08
Capital Anterior: | 3.287.415,75 | Euros |
Aumento de capital: | 472.599,78 | Euros |
Capital Actual: | 3.760.015,53 | Euros |
Porcentaje: | 14,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26761 , F 20, S 8, H B 107751, I/A 9 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26761 , F 20, S 8, H B 107751, I/A 8 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26761 , F 20, S 8, H B 107751, I/A 8 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-08