VIABLE INFRASTRUCTURES EXCELLENCE AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Palencia, 11
Código Postal 50015
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIABLE INFRASTRUCTURES EXCELLENCE AIE
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 22/06/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VIABLE INFRASTRUCTURES EXCELLENCE AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIABLE INFRASTRUCTURES EXCELLENCE AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Prieto Fernando | Liquidador | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
Alvarez Prieto Fernando | Administrador Mancomunado | 03/05/2017 | 22/03/2019 |
Prieto Perez Maria Carmen | Administrador Mancomunado | 03/05/2017 | 22/03/2019 |
Prieto Perez Maria Carmen | Administrador Unico | 14/12/2016 | 03/05/2017 |
ACTOS BORME DE VIABLE INFRASTRUCTURES EXCELLENCE AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 196, S 8, H Z 61240, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 196, S 8, H Z 61240, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 196, S 8, H Z 61240, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 196, S 8, H Z 61240, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 195, S 8, H Z 61240, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-50
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 22º.- ADMINISTRACION DE LA AGRUPACION.- La Agrupación será administrada por dos Administradores Mancomunados elegidos por acuerdo de la Asamblea. Los Administradores mancomunados ejercerán el cargo por tiempo indefinido. Podrá ser Administrador cualquier persona física o jurídica, tenga o ARTICULO 23º.- REPRESENTACION DE LA AGRUPACION. FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES. La representación de la Agrupación, en juicio o fuera de él corresponde a los Administradores mancomunados, y se extiende a todos los asuntos pertenecientes a su giro, tráfico y objeto, estando investido, por tanto ARTICULO 24º.- NOMBRAMIENTO DE APODERADOS. Los Administrador Mancomunados de la Agrupación podrán nombrar apoderados generales o singulares a cualquier persona, sea o no socio de la Agrupación. En el acuerdo y subsiguiente escritura de poder se fijarán a los Apoderados las facultades de gestión y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 195, S 8, H Z 61240, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 195, S 8, H Z 61240, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 195, S 8, H Z 61240, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 194, S 8, H Z 61240, I/A 1 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-50
Dirección:C/ PALENCIA 11 2º B (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:22/06/16
Capital:0,00 Euros
Objeto social:la comercialización de proyectos de infraestructuras, para entidades gubernamentales y otras entidades tanto nacionales como extranjeras, consistente en aportar pliegos desarrollar labor de consultoría técnica y de mercado de los proyectos, selección de empresas especializadas en infraestructuras y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 194, S 8, H Z 61240, I/A 1 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-50