VIABILIZA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Armas, 17
Código Postal 11403
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIABILIZA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
CIF B11897683
Capital Social 10800.0 Euros
Fecha de Constitución 09/05/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VIABILIZA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIABILIZA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Caso Sandoval Manuel | Liquidador Mancomunado | 24/10/2016 | 24/10/2016 |
De Caso Sandoval Manuel | Administrador Mancomunado | 02/01/2015 | 24/10/2016 |
Romero Gonzalez Fernando | Liquidador Mancomunado | 24/10/2016 | 24/10/2016 |
Romero Gonzalez Fernando | Administrador Mancomunado | 02/01/2015 | 24/10/2016 |
Alvarez Fernandez Fernando | Consejero Delegado Solidario | 29/06/2012 | 02/01/2015 |
Alvarez Fernandez Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 29/06/2012 | 02/01/2015 |
Alvarez Fernandez Fernando | Consejero | 29/06/2012 | 02/01/2015 |
De Caso Sandoval Manuel | Consejero Delegado Solidario | 29/06/2012 | 02/01/2015 |
De Caso Sandoval Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 29/06/2012 | 02/01/2015 |
De Caso Sandoval Manuel | Consejero | 29/06/2012 | 02/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIABILIZA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 167, S 8, H CA 43596, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 167, S 8, H CA 43596, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 167, S 8, H CA 43596, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 167, S 8, H CA 43596, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
- C/ ARMAS 17 (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 166, S 8, H CA 43596, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-11
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 166, S 8, H CA 43596, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 166, S 8, H CA 43596, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-11
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 166, S 8, H CA 43596, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-11
- C/ LANCERIA ED LANCERIA NUMERO 7 OFICINA 30 (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 166, S 8, H CA 43596, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-11
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 166, S 8, H CA 43596, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-11