VIABANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 11
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIABANA SL
CIF B86034204
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 15/09/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario DON GIL SA
VINCULACIONES DE VIABANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIABANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DON GIL SA | Socio Unico | 03/03/2014 | 16/07/2019 |
Gil Jimenez Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 03/03/2014 | 16/07/2019 |
Gil Jimenez Maria Del Carmen | Liquidador | 16/07/2019 | 16/07/2019 |
Gil Jimenez Rafael Alvaro | Administrador Solidario | 03/03/2014 | 16/07/2019 |
Gil Gil Rafael | Administrador Solidario | 05/10/2010 | 03/03/2014 |
Gil Rausch Adrian Carlos | Administrador Solidario | 05/10/2010 | 03/03/2014 |
ACTOS BORME DE VIABANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 118, S 8, H M 506502, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 118, S 8, H M 506502, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 118, S 8, H M 506502, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 118, S 8, H M 506502, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 118, S 8, H M 506502, I/A 2 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 118, S 8, H M 506502, I/A 2 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 118, S 8, H M 506502, I/A 2 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 115, S 8, H M 506502, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Dirección:PASEO DE LA HABANA 11 (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/09/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO, COMO SOCIEDAD DE INTERMEDIACION Y POR MEDIO DE LOS PROFESIONALES CON TITULACION ADECUADA, EN SU CASO: LA EXPLOTACION DEINDUSTRIAL DE HOSTELERIA Y RESTAURACION, CAFETERIA, BARES, PUBS, DISCOTECAS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 115, S 8, H M 506502, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28