VIA LUSITANA RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Marques de Salamanca, 9
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VIA LUSITANA RESIDENCIAL SL
CIF B82323775
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Auditor GOLDWYNS SL
VINCULACIONES DE VIA LUSITANA RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIA LUSITANA RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acinas Garcia Julio | Administrador Solidario | 12/02/2015 | |
AVANCO SA DE GESTION INMOBILIARIA | Liquidador | 12/02/2015 | 12/02/2015 |
Catalan Gomez Santiago Miguel | Administrador Solidario | 12/02/2015 | |
Catalan Gomez Santiago Miguel | Representante | 12/02/2015 | 12/02/2015 |
GOLDWYNS SL | Auditor | 14/05/2010 | 12/02/2015 |
Enseñat Roca Maria Del Carmen | Apoderado | 09/12/2013 | |
Noguera Ojados Jose Antonio | Apoderado | 09/08/2012 | 09/12/2013 |
Rodriguez Gonzalez Mario | Apoderado | 18/03/2010 | 18/11/2013 |
Larrea Zabalegui Maria Pilar | Apoderado | 05/06/2009 |
ACTOS BORME DE VIA LUSITANA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14165 , F 220, S 8, H M 232981, I/A 15 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14165 , F 220, S 8, H M 232981, I/A 15 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14165 , F 220, S 8, H M 232981, I/A 15 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14165 , F 220, S 8, H M 232981, I/A 15 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14165 , F 220, S 8, H M 232981, I/A 14 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14165 , F 220, S 8, H M 232981, I/A 13 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14165 , F 219, S 8, H M 232981, I/A 12 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-124-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14165 , F 219, S 8, H M 232981, I/A 11 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28