VIA AUGUSTA GAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Joaquin Costa, 12
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIA AUGUSTA GAS SL
CIF B99303158
Capital Social 751340.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 18/01/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIA AUGUSTA GAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIA AUGUSTA GAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Sayas Carmelo | Liquidador | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
Gonzalez Sayas Carmelo Enrique | Consejero | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
Gonzalez Sayas Carmelo Enrique | Secretario | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
Pascual Fontana Ramon | Consejero | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
Pascual Fontana Ramon | Vicepresidente | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
Peñagaricano Izuzquiza Antonia Inocencia | Presidente | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
Peñagaricano Izuzquiza Antonia Inocencia | Consejero | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
Vicuña Peñagaricano Domingo | Consejero Delegado | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
Vicuña Peñagaricano Domingo | Consejero | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
Vicuña Peñagaricano Juan Jose | Consejero | 28/02/2011 | 17/12/2021 |
ACTOS BORME DE VIA AUGUSTA GAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 51, S 8, H Z 51323, I/A 4 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 51, S 8, H Z 51323, I/A 4 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 51, S 8, H Z 51323, I/A 4 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 51, S 8, H Z 51323, I/A 4 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 651.340,00 | Euros |
Capital Actual: | 751.340,00 | Euros |
Porcentaje: | 651,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 51, S 8, H Z 51323, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-50
- C/ JOAQUIN COSTA 12 1º IZ (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 51, S 8, H Z 51323, I/A 2 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 49, S 8, H Z 51323, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-50
Dirección:AVDA MARIA ZAMBRANO 31 - WTCZ, TORRE OESTE, PLANTA (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:18/01/11
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:La instalación, compra, venta, explotación y administración de garajes, estación de servicio para el suministro y la venta de toda clase de carburantes, líquidos, sólidos y gaseosos, lubricantes, estaciones de engrase y lavado, servicios de grúa. Mantenimiento y reparación tanto mecánicas, eléctrica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 49, S 8, H Z 51323, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-50