VIA AUGUSTA 343 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 453
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social VIA AUGUSTA 343 SL
CIF B63921076
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/07/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIA AUGUSTA 343 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIA AUGUSTA 343 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parella Puiggros German | Liquidador | 27/11/2014 | 14/04/2016 |
Bondia Font Josep | Administrador Unico | 17/11/2009 | 27/11/2014 |
Gari Aguilera Antonio | Presidente | 17/11/2009 | |
Gari Aguilera Antonio | Consejero | 17/11/2009 | |
Gari Aguilera Antonio | Consejero Delegado | 17/11/2009 | |
Marfa Bernades Narciso | Secretario | 17/11/2009 | |
Marfa Bernades Narciso | Consejero | 17/11/2009 | |
Marfa Bernades Narciso | Consejero Delegado | 17/11/2009 | |
Vila Danes Santiago | Consejero | 17/11/2009 | |
Vila Danes Santiago | Consejero Delegado | 17/11/2009 |
ACTOS BORME DE VIA AUGUSTA 343 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 35, S 8, H B 313089, I/A 7 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 35, S 8, H B 313089, I/A 7 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 35, S 8, H B 313089, I/A 6 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 35, S 8, H B 313089, I/A 6 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 35, S 8, H B 313089, I/A 6 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 34, S 8, H B 313089, I/A 5 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 34, S 8, H B 313089, I/A 5 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08