VETRI SPECIALI IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 80
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VETRI SPECIALI IBERICA SL
CIF B62838602
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Página Web www.vetrispeciali.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VETRI SPECIALI IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VETRI SPECIALI IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Giorgio Mazzer | Administrador Unico | 31/03/2011 | 27/12/2011 |
Giorgio Mazzer | Liquidador | 27/12/2011 | 27/12/2011 |
Ferreira Lopez Emmanuel | Apoderado | 15/02/2010 | 19/07/2011 |
Mato Bonet Claudio | Apoderado | 19/07/2011 | |
Salas Carmona David | Apoderado | 15/02/2010 | 19/07/2011 |
ACTOS BORME DE VETRI SPECIALI IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 211, S 8, H B 249034, I/A 11 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 211, S 8, H B 249034, I/A 11 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 211, S 8, H B 249034, I/A 11 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 211, S 8, H B 249034, I/A 10 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 211, S 8, H B 249034, I/A 9 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- CL ARIBAU Num.80 P.6 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 211, S 8, H B 249034, I/A 8 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34510 , F 225, S 8, H B 249034, I/A 7 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08