VETOPHARMA IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 153
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VETOPHARMA IBERICA SL
CIF B82423328
Capital Social 645000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Nombres Anteriores
- SANTAMIX IBERICA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arysta Life Science Europe Sociedad Por Acciones S
VINCULACIONES DE VETOPHARMA IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VETOPHARMA IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arysta Life Science Europe Sociedad Por Acciones S | Socio Unico | 29/04/2015 | 01/06/2022 |
Arysta Lifescience Inc | Apoderado | 12/04/2019 | 01/06/2022 |
De Gaillard Guilhem Jacques Marie Lafaige | Administrador Unico | 04/03/2020 | 01/06/2022 |
De Gaillard Guilhem Jacques Marie Lafaige | Liquidador | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
Rodriguez Ramos Miguel Angel | Apoderado | 04/03/2020 | 01/06/2022 |
Massard Raphaele-marie- Clemence | Administrador Unico | 15/10/2015 | 04/03/2020 |
Gorrachategui Garcia Mariano | Apoderado | 07/02/2019 | |
Guijarro De La Cal Roberto | Apoderado | 05/02/2019 | |
Nobre Jose Jorge | Administrador Unico | 29/04/2015 | 15/10/2015 |
Lieubray Francois Xavier | Administrador Unico | 29/04/2015 |
ACTOS BORME DE VETOPHARMA IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 183, S 8, H M 243904, I/A 21 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 183, S 8, H M 243904, I/A 21 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
- Cambiada la denominación del Socio único ARYSTA LIFE SCIENCE EUROPE SAS por la de ARYSTA ANIMAL HEALTH con fecha 29 de octubre de 2015, y actualmente denominada VETO PHARMA SAS con fecha 11 de diciembre de 2018.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 183, S 8, H M 243904, I/A 21 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 183, S 8, H M 243904, I/A 21 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 183, S 8, H M 243904, I/A 21 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 182, S 8, H M 243904, I/A 20 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 182, S 8, H M 243904, I/A 19 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 182, S 8, H M 243904, I/A 19 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Empresa: SANTAMIX IBERICA SL
- Comercialización y distribución de productos de uso veterinario, con excepción de aquellos que se vendan con receta veterinaria. Los servicios de consultoría, representación y promoción de productos apícolas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 181, S 8, H M 243904, I/A 18 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: SANTAMIX IBERICA SL
- PASEO DE LA CASTELLANA 153 BAJO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33182 , F 181, S 8, H M 243904, I/A 18 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28