VETERSALUD FORMACION SL - EN SITUACION CONCURSAL
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 116
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VETERSALUD FORMACION SL
CIF B99426124
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 24/11/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Birlanga Urban Francisco Javier
Propietario Birlanga Urban Francisco Javier
ORGANIGRAMA DE VETERSALUD FORMACION SL
VINCULACIONES DE VETERSALUD FORMACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VETERSALUD FORMACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Birlanga Urban Francisco Javier | Administrador Unico | 01/03/2021 | |
Birlanga Urban Francisco Javier | Socio Unico | 01/03/2021 | |
Delgado Sansegundo Jacinto | Presidente | 21/03/2018 | |
Delgado Sansegundo Jacinto | Consejero | 21/03/2018 |
ACTOS BORME DE VETERSALUD FORMACION SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VETERSALUD FORMACION SL
Nif:B99426124
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID
Juez / Ponente:MANUEL RUIZ DE LARA
Fecha de Resolución:25/10/2022
Número Procedimiento Concursal:353/2022
Datos Registrales:
Tomo:
38560
Libro:
0
Folio:
181
Hoja:
8-685777
Inscripción:
A
Fecha Inscripción15/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 181, S 8, H M 685777, I/A A (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- Se omitió por error en la inscripción 3 la publicación del cese como secretario no consejero de don José Pajares Echeverría
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 4 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 116, PLANTA TERCERA, PUERTA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3º.-. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
- AVDA DE LA M-40 11 - BAJO 36, POLIGONO INDUSTRIAL (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 180, S 8, H M 685777, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28