VETER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Zona Franca, 109
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VETER SA
CIF A58425315
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VETER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VETER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barja Becker Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2021 | 19/11/2021 |
Esteve Cruella Albert | Administrador Unico | 22/06/2021 | 19/11/2021 |
Girona Campillo Daniel | Apoderado Solidario | 14/04/2016 | 19/11/2021 |
Leon Domingo Jorge | Apoderado Mancomunado | 09/12/2013 | 19/11/2021 |
Leon Domingo Jorge | Apoderado Solidario | 07/02/2014 | 19/11/2021 |
Leon Domingo Jorge | Liquidador | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
Miracle Vazquez Pilar | Apoderado Mancomunado | 09/12/2013 | 19/11/2021 |
Muñoz Juan Lluis | Apoderado | 13/07/2012 | 19/11/2021 |
Urbieta Portal Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 09/12/2013 | 19/11/2021 |
Esteve Cruella Albert | Administrador Unico | 14/04/2016 | 22/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VETER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32946 , F 69, S 8, H B 85157, I/A 35 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32946 , F 69, S 8, H B 85157, I/A 35 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32946 , F 69, S 8, H B 85157, I/A 35 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32916 , F 69, S 8, H B 85157, I/A 34 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32916 , F 68, S 8, H B 85157, I/A 33 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
- PS DE LA ZONA FRANCA Num.109 P.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32946 , F 67, S 8, H B 85157, I/A 32 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32946 , F 67, S 8, H B 85157, I/A 31 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32946 , F 67, S 8, H B 85157, I/A 30 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32946 , F 67, S 8, H B 85157, I/A 29 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32946 , F 67, S 8, H B 85157, I/A 28 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08