VETEIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 609
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social VETEIN SA
CIF A08420713
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Galvez Gimenez Manuel
VINCULACIONES DE VETEIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VETEIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blade Costa Jordi Miquel | Consejero | 21/01/2010 | 13/01/2015 |
Blade Costa Jordi Miquel | Apoderado | 02/02/2010 | 13/01/2015 |
Cami Campama Maria | Apoderado | 02/02/2010 | 13/01/2015 |
Coronado Puerto Francisco | Apoderado | 02/02/2010 | 13/01/2015 |
De Brugada Marieges Silvia | Apoderado | 06/10/2010 | 13/01/2015 |
Galvez Gimenez Manuel | Presidente | 21/01/2010 | 13/01/2015 |
Galvez Gimenez Manuel | Consejero | 21/01/2010 | 13/01/2015 |
Galvez Gimenez Manuel | Apoderado | 06/10/2010 | 13/01/2015 |
Garcia Bosch Xavier | Apoderado | 02/02/2010 | 13/01/2015 |
Lajunta Rafecas Maria Teresa | Secretario | 21/01/2010 | 13/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VETEIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40742 , F 56, S 8, H B 43944, I/A 63 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40742 , F 56, S 8, H B 43944, I/A 62 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40742 , F 55, S 8, H B 43944, I/A 61 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE NOMBRE DEL SOCIO UNICO, PASANDO A DENOMINARSE: AGROLIMEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40742 , F 55, S 8, H B 43944, I/A 60 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40742 , F 54, S 8, H B 43944, I/A 59 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40742 , F 54, S 8, H B 43944, I/A 59 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40742 , F 54, S 8, H B 43944, I/A 58 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40742 , F 54, S 8, H B 43944, I/A 58 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08