VETCORNER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 77
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VETCORNER SL
CIF B99557936
Capital Social 58800.0 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Fecha de Constitución 08/10/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario UNAVETS HEALTHCARE SLU
VINCULACIONES DE VETCORNER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VETCORNER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sheehan Junko Io | Administrador Unico | 11/04/2022 | 11/10/2022 |
UNAVETS HEALTHCARE SLU | Socio Unico | 11/04/2022 | 11/10/2022 |
Alferez Reyes Maria De Los Dolores | Administrador Solidario | 17/10/2019 | 11/04/2022 |
Gomez Ochoa Pablo | Administrador Solidario | 17/10/2019 | 11/04/2022 |
ACTOS BORME DE VETCORNER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43166 , F 57, S 8, H M 762750, I/A 3 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43166 , F 57, S 8, H M 762750, I/A 3 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43166 , F 57, S 8, H M 762750, I/A 3 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 77 - EDIFICIO WEWORK (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43166 , F 54, S 8, H M 762750, I/A 2 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
- Otras modificaciones estatutarias: Refundición de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43166 , F 54, S 8, H M 762750, I/A 2 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
- CNAE 7500 "Actividades veterinarias".- "Articulo 2.- La Sociedad tendrá como objeto social la intermediación en la prestación de servicios veterinarios incluyendo, entre otros, la gestión de (i) hospitales y clínicas veterinarias; (ii) servicios de traslado de mascotas y productos; (iii) central de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432 , F 209, S 8, H Z 66174, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432 , F 209, S 8, H Z 66174, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432 , F 209, S 8, H Z 66174, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432 , F 209, S 8, H Z 66174, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432 , F 209, S 8, H Z 66174, I/A 2 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-50